Trojan, Alois Pravoslav Dr. iur.
Biografie
geb. 02.04.1815 Knobis/Knovíz, Bezirk Schlan/Slaný, Böhmen
gest. 09.02.1893 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Václav T. († 1855), Müller
verh. 1844 Amálie Skrohovska († 1876), 2 Töchter (1 † 1867), 2 Söhne (1 † 1871)
Volksschule in Knobis; Hauptschule in Schlan; Piaristen-Gymnasium in Schlan und akademisches Gymnasium in Prag; Philosophische Jahrgänge und 1834-1838 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1855 Dr. iur. Prag
1838 Rechtspraxis am Magistrat in Leitmeritz/Litoměřice (Böhmen); 1840 Richteramtsprüfung am Appellationsgericht in Prag; 1841 Konzeptspraktikant an der Kammerprokuratur in Prag, 1849 entlassen; 1850 Intendant des tschechischen Theaters, Geschäftsführer des Komitees für den Bau des Nationaltheaters und Advokaturskonzipient in Prag; 1857 Notar in Rakonitz/Rakovník (Böhmen), 1880 in Prag; 1887-1893 auch Direktor der böhmischen Landes-Hypothekenbank
1848 Mitglied des Nationalausschusses in Prag; 1845 Gründungsmitglied der Beseda Měšťanská (Bürgerressource) in Prag; 1864-1865 Obmann der Měšťanská Beseda in Rakonitz; 1868 Mitgründer und bis 1880 Obmann des Hospodářsko-průmyslový spolek (Wirtschafts- und Gewerbeverein) für den Bezirk Rakonitz; 1885 Mitgründer und Obmann der Národní jednota severočeská (tschechischer Nationalverband für Nordböhmen)
1861-1868, 1869, 1870-1872, 1873, 1874-1893 böhmischer Landtag; 1867-1880 Bezirksvertretung Rakonitz (1867-1869, 1873-1874 Bezirksausschuss, 1869-1873, 1874-1880 Obmann); 1864-1880 Stadtrat von Rakonitz
Abgeordneter des Reichstags 18.07.1848-07.03.1849
Böhmen, Welwarn
auch gewählt in den böhmischen Wahlbezirken Rakonitz und Zlonitz, dort jeweils Mandatsverzicht
Klubmitgliedschaft: 28.9.1848 Zentrumsklub; November 1848 Österreichisch-Slawischer Klub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1893
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Landgemeinden 2 Smichow, Königsaal, Unhošt, Kladno, Beraun, Rakonic, Pürglitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Landgemeinden 2 Smichow etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-09.02.1893 (Tod)
Böhmen, Städte 2 Prag Neustadt
Klubmitgliedschaft: 1879 Český club (Böhmischer Klub); 9.12.1890 fraktionslos; 12.12.1890 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der unabhängigen böhmischen Abgeordneten); 1891 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten) [1879 Národní strana - Alttscheche; 1890 Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: Wurzbach; Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Navrátil, Almanach právníků; Adámek, Trojan; Pavlíček, Trojan; Feyerfeil, Pět a dvacet let; Levý, Dějiny Rakovníka