Tschabuschnigg, Adolf Ritter von
Biografie
geb. 20.07.1809 Klagenfurt, Kärnten
gest. 01.11.1877 Wien
röm.-kath.
Vater: Karl R. v. Tsch. († 1848), Sekretär der Kärntner Stände
verh. 1841 Julie v. Heufler († 1867), 1 Adoptivtochter, 1 außereheliche Tochter
Normalschule, 1818-1826 Gymnasium und Philosophische Jahrgänge am Lyzeum in Klagenfurt; 1826-1830 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
1830 Rechtspraktikant, 1832 Auskultant am Stadt- und Landrecht in Klagenfurt; 1836 Auskultant, 1841 Kriminalaktuar am Stadt- und Landrecht in Triest; 1844 Rat am Stadt- und Landrecht, 1850 Oberlandesgerichtsrat am Landesgericht in Klagenfurt, 1854 am Oberlandesgericht in Graz (Steiermark); 1859 Hofrat am Obersten Gerichtshof in Wien; 12.4.1870-4.2.1871 Justizminister, 12.4.-30.6.1870 auch Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht; bekannter belletristischer Schriftsteller und Lyriker
1845 Mitgründer und bis 1854 Leiter des Klagenfurter Lesevereins
1848 provisorischer (Landesausschuss), 1861-1871 Kärntner Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1870
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Kärnten, Großgrundbesitz
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Kärnten, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1861 Unionisten; Juli 1863 Klub der Linken; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Reichsfreundlicher Klub; 25.6.1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung)
Mitglied des Herrenhauses 13.9.1870 (auf Lebenszeit)
Lit.: Wurzbach; ADB; DBA; Biographische Skizzen; Rudan, Tschabuschnigg; Kucher, Tschabuschnigg