Udržal, František
Biografie
geb. 03.01.1866 Unterroweň/Dolní Roveň, Bezirk Pardubitz/Pardubice, Böhmen
gest. 25.04.1938 Sanatorium Podol/Podolí, seit 1922 Söhnetadt Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: František U. († 1909), Landwirt
verh. 1902 Marie Pýchová, 3 Töchter, 1 Sohn
Volksschule in Unterroweň und Holitz/Holice (Bezirk Pardubitz); 5 Klassen Realschule in Pardubitz; 1883-1886 landwirtschaftliche Akademie Tábor (Böhmen); 1887-1888 Studium Agronomie Universität Halle (Provinz Sachsen, Preußen; heute Sachsen-Anhalt)
zunächst Gutsbeamter, zuletzt drei Jahre in Drauhof/Dravski Dvor (Gemeinde Skoggen/Skoke, heute Gemeinde Miklavž na Dravskem polju, Bezirk Marburg/Maribor, Steiermark); seit 1895 Landwirt in Unterroweň; 1911 Mitgründer und bis 1923 Vizepräsident der Agrární banka (seit 1921 Agrární banka československá) in Prag; 1937-1938 Präsident der První česká vzájemná pojišťovna (Erste böhmische wechselseitige Versicherungsanstalt)
führender tschechischer landwirtschaftlicher Funktionär in Ostböhmen, 1896 Mitgründer und Obmann des Politická selská jednota vychodočeská (Ostböhmischer politischer Bauernbund); 1897 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses der Sdružení českých zemědělců pro Království české (Verband der tschechischen Landwirte für das Königreich Böhmen), 1902 des Ústřední jednota řepařů (Zentralverband der tschechischen Rübenbauern); seit der Gründung 1907-1922, 1925-1938 Präsident des Meliorační svaz v království Českém, seit 1922 pro Čechy (Meliorationsverband für das Königreich Böhmen bzw. für Böhmen)
1899-1903 böhmischer Landtag
Mitglied der tschechoslowak. revolutionären Nationalversammlung (Vizepräsident), bis 1935 des Abgeordnetenhauses, 1935-1937 des Senats; 1921-1925, 1926-1929 Verteidigungsminister; 1929-1932 Ministerpräsident
Sonstiges: Bruder von Václav Udržal (1870-1938), Landwirt und führender tschechischer Genossenschaftsfunktionär
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1903, 1903-1918
IX. Legislaturperiode 06.04.1897-07.09.1900
Böhmen, Landgemeinden 18 Chrudim, Nassaberg, Hlinsko, Pardubitz, Holic, Prelouc
X. Legislaturperiode (I.) 31.01.1901-24.06.1903 (Rücktritt)
Böhmen, Landgemeinden 18 Chrudim etc.
X. Legislaturperiode (II.) 23.09.1903-30.01.1907 (wieder gewählt)
Böhmen, Landgemeinden 18 Chrudim etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 59, Landgemeinden Pardubitz, Holitz, Přelauč
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 59, Landgemeinden Pardubitz etc.
parlamentarische Funktionen
30.5.1917-12.11.1918 Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten); September 1903 fraktionslos; 13.3.1906 Staatsrechtlicher Klub, Verband unabhängiger böhmischer Abgeordneter; 1907 Klub poslanců české strany agrární (Klub der böhmischen Agrarier; November 1907-8.3.1913 Obmann, 4.12.1916 Obmann-Stellvertreter), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub; 18.6.1913 Neugründung; bis März 1913 Obmann-Stellvertreter), seit 18.11.1916 im Český svaz (Tschechischer Verband; Mitglied des Vorstands) [1897 Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche; 1903 tschechischer Agrarier]
Lit.: CSBA; Freund 1907; Freund 1911; Luft; Tváře našich parlamentů; Charbuský, Udržal; Rokoský, Udržal