Ugarte, Josef Graf
Biografie
geb. 26.10.1804 (27.10.1804 lt. Taufeintrag) Brünn, Mähren
gest. 27.07.1862 Schönau a.d. Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Maximilian Graf U. († 1832), Hofrat und Herrschaftsbesitzer
verh. (I.) Jänner 1843 Helene Gräfin Stackelberg († Februar 1843); (II.) 1845 Elisabeth Freiin v. Kochow-Briest, 2 Töchter, 1 Sohn
Diplomat, 1828 Botschaftsattaché in Rom; 1831 Legationssekretär in München, 1833 in Stuttgart, 1834 in St. Petersburg; 1837 beurlaubt; 1838 Legationssekretär und Geschäftsträger in Stockholm; 1840 Gesandter in Karlsruhe, 1844 in Stuttgart; 1849 außer Dienst; Besitzer der Herrschaft Jaispitz/Jevišovice (Bezirk Znaim/Znojmo, Mähren) und seit 1859 der Güter Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterr.) und Schönau
1861-1862 mährischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1862
I. Legislaturperiode 29.04.1861-27.07.1862 (Tod)
Mähren, Großgrundbesitz
Lit.: Wurzbach; Malíř, Biografický slovník; Taufmatriken Brünn-St. Jakob, MZA Brünn; HHStA, Adm. Reg., F 4, K. 361