Unterkircher, Peter
Biografie
geb. 06.02.1858 Nikolsdorf, Bezirk Lienz, Tirol
gest. 23.04.1928 Innsbruck, Tirol
röm.-kath.
Vater: Johann U. († 1892), Postmeister, Land- und Gastwirt
verh. 1901 Josefa Jancik (Jančik), keine Kinder
2 Jahre Realschule in Rovereto (Tirol) ohne Abschluss; 1874-1875 Infanterie-Vorbereitungsschule, 1875-1877 Kadettenschule in Innsbruck
1875 Eintritt in die Armee, 1877 Kadett, 1878 Leutnant; 1882 beurlaubt, Mai 1883 reaktiviert, September 1883 suspendiert, nach einem Militärgerichtsurteil 1884 Verlust der Offizierscharge und als Jäger in Reserve; 1883 Beamter der Handels- und Gewerbekammer Innsbruck; 1904 Sekretär des Tiroler Bauernbunds; auch Sekretär des Tiroler Gewerbegenossenschaftsverbands (seit 1888), der Meisterkrankenkasse und der Baugewerbegenossenschaft Innsbruck
1915 Mitglied des Ausschusses, 1921 Vorstand-Stellvertreter, 1922-1928 Vorstand der Tiroler Bauernsparkasse
1908-1918 Tiroler Landtag
Mitglied der österr. provisor., konstit. Nationalversammlung, bis 1923 des Nationalrats
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Tirol 11, Landgemeinden Reutte, Silz, Telfs
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Tirol 11, Landgemeinden Reutte, Silz, Telfs
Klubmitgliedschaft: 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Schober, Tiroler Landtag; Tumler; Tiroler Bauernzeitung (Innsbruck) v. 26.4.1928; KA, Qualifikationslisten K. 3584