Vacano, Emil von (nicht geführt)
Biografie
geb. 24.03.1807 Althart/Staré Hobzí, Bezirk Datschitz/Dačice, Mähren
gest. 01.10.1877 Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Anton v. (1786) V. († 1823), Buchhalter, dann Gutsbesitzer
verh. 1836 Emilie v. Koller, 2 Töchter (1 † 1866), 2 Söhne (1 † 1862, 1 † 1876)
bis 1829 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
1836 Berggerichts-Substitut in Bleiberg (Bezirk Villach, Kärnten); 1839 Oberbergamtsassessor und Beisitzer am Berggericht in Steyr (Oberösterr.), 1847 in Klagenfurt (Kärnten), 1850 Landesgerichtsrat; 1854 aus dem Staatsdienst entlassen und in Ruhe; Übersiedlung auf seine Besitzung Traiseneck in Pichelrotte, Gemeinde Türnitz und Rechtskonsulent der Ziegel- und Tonwarenfabriken von Alois Miesbach bzw. seit 1857 von dessen Neffen Heinrich v. Drasche, seit der Umwandlung in eine AG 1869 Verwaltungsrat der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849
Oberösterreich, Steyr Stadt
parlamentarische Funktionen
1.8.1848 Verfassungsausschuss
8.10.-1.11.1848 permanenter Ausschuss zur Wahrung der Ruhe und Sicherheit der Stadt Wien
Klubmitgliedschaft: November 1848 Zentral-Klub bis 13.1.1849; 14.1.1849 Linkes Zentrum
Lit.: Wurzbach; Neue Freie Presse (Wien) v. 14.10.1877; Taufmatriken Staré Hobzí, SOA Třeboň