Vašatý, Jan Dr. iur.
Biografie
geb. 10.08.1836 Kleinskraunitz/Malá Skrovnice, Gemeinde Großskraunitz/Velká Skrovnice, Bezirk Reichenau a.d. Kněžna/Rychnov nad Kněžnou, Böhmen
gest. 06.09.1898 (07.09.1898 lt. Sterbeeintrag) Königliche Weinberge/Královské Vinohrady (heute Stadt Prag), Böhmen
röm.-kath.
Vater: Václav V. († 1878), Maurer und Landwirt
ledig
Gymnasium in Reichenau a.d. Kněžna, Königgrätz/Hradec Králové und bis 1857 in Leitomischl/Litomyšl (Böhmen); 1857-1861 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1863 Dr. iur. Prag
Juni 1863 Rechtspraktikant, September 1863 Auskultant am Bezirksamt in Smichow/Smíchov (heute Stadt Prag); 1864 Advokaturskonzipient, 1870 Advokat in Prag; 1891 in Ruhe; Präsident des Herausgeberkonsortiums der Zeitung "Politik" in Prag
1878-1898 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1898
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Landgemeinden 26 Pisek, Mirowic, Strakonitz, Horaždovic, Wolin, Blatna, Březnic
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Landgemeinden 26 Pisek etc.†
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Landgemeinden 26 Pisek etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-06.09.1898 (Tod)
Böhmen, Landgemeinden 26 Pisek etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Český club (Böhmischer Klub); 18.5.1887 fraktionslos; 29.1.1888 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der unabhängigen böhmischen Abgeordneten); 1891 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 28.10.1896 (Ausschluss) fraktionslos; 1897 fraktionslos, 21.10.1897-Oktober 1898 auch Freie Vereinigung der Klublosen [1879 Národní strana - Alttscheche; 1888 Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche; 1897 selbständiger Tschechisch-Radikaler]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Lišková; Navrátil, Almanach právníků; Velek, Vašatý; Šouša, Vašatý; Sterbematriken Vinohrady-sv. Ludmila, AHM Prag