Vergani, Ernst
Biografie
geb. 15.03.1848 Solec, Bezirk Drohobycz, Galizien
gest. 19.02.1915 Emmersdorf a.d. Donau, Bezirk Krems (heute Bezirk Melk), Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Ferdinand V. († 1892), Salinenbeamter
verh. 1881 Emma Gruber, keine Kinder
Realschule in Lemberg (Galizien); 1866-1869 Vor- und Bergkurs Bergakademie Schemnitz/Selmecbánya/Banská Štiavnica (Komitat Hont, Ungarn, heute Slowakei); 1869-1870 Hüttenkurs Bergakademie Příbram (Böhmen)
1872 Praktikant an der Salinendirektion in Wieliczka (Galizien); 1873 Ingenieurassistent bei den fürstl. Salm'schen Eisenwerken in Blansko (Bezirk Boskowitz/Boskovice, Mähren); 1874 Bergverwalter und Werksleiter des Bergwerks der Österr.-Mährischen Graphitgewerkschaft in Mühldorf (Bezirk Krems, Niederösterr.); 1881 Besitzer des "Treninghof" und des Graphitwerks in Mühldorf; 1897/98 Verkauf der Mühldorfer Besitzungen; 1889-1911 Mitgründer und Herausgeber, seit 1891 Alleineigentümer des "Deutsches Volksblatt" in Wien (seit 1911 verpachtet); 1913 Gründer und Herausgeber der Wochenschrift "Österreichische illustrierte Rundschau" in Wien
1882 Gründungsmitglied des Deutschnationalen Vereins in Wien (1889 behördliche Auflösung); 1886 Gründungsmitglied und 1888-1889 (behördliche Auflösung) Obmann des Schulvereins für Deutsche in Wien; 1890 Mitgründer und Obmannstellvertreter, 1892-1897 Obmann des Volkswirtschaftlichen Vereins in Wien; 1886 Mitgründer und Obmann des Spar- und Darlehenskassenvereins Mühldorf (erste Raiffeisenkasse im heutigen Österreich)
1886-1897 niederösterr. Landtag; 1876 Gemeindevertretung, 1882-1890 Bürgermeister von Mühldorf
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1887-1891, 1897
VII. Legislaturperiode 23.04.1887-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Theodor Dobler)
Niederösterreich, Städte 11 Krems, Stein, Mautern, Horn, Langenlois, Waidhofen a.d. Thaya, Groß-Siegharts, Litschau, Weitra, Zwettl
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-13.08.1897 (Rücktritt nach einem von ihm angestrengten und verlorenen Ehrenbeleidigungsprozess - Vorwurf u.a. der Unterschlagung als Bürgermeister von Mühldorf - gegen Karl Iro, Karl Hermann Wolf, Georg Ritter v. Schönerer u.a.)
Niederösterreich, Landgemeinden 3 Krems, Gföhl, Kirchberg am Wagram, Langenlois, Mautern, Pöggstall, Persenbeug, Spitz, Horn, Eggenburg
Klubmitgliedschaft: 1887 Verband der Deutschnationalen; 2.11.1889 fraktionslos; 1897 Christlich-soziale Vereinigung
Lit.: PAW; PJB; Adelmaier, Vergani; Wladika, Hitlers Vätergeneration; Sterbematriken Emmersdorf, DA St. Pölten