Vergottini, Tomaso Edler von Dr. iur.
Biografie
geb. 13.04.1857 Parenzo/Poreč, Istrien
gest. 07.03.1942 Parenzo/Poreč, Istrien
röm.-kath.
Vater: Bartolomeo (Bortolo) de V. († 1875), Possidente
verh. 1899 Rosa Hrowath (Hrovath), mind. 2 Söhne
bis 1878 Kommunalgymnasium in Triest; 1878-1882 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Wien und 1880 Graz (Steiermark); Dr. iur. Graz
seit 1884 Gutsbesitzer und seit 1890 Advokat in Parenzo
1889-1897, 1898-1901 istrianischer Landtag; Stadtvertretung von Parenzo; Ende Oktober/November 1918 Präsident des Comitato di salute pubblica (provisorischer Verwaltungsrat) von Parenzo
Sonstiges: Neffe und Erbe von Giuseppe de Vergottini (1815-1884), Advokat und Gutsbesitzer, 1861, 1867-1884 Mitglied des istrianischen Landtags und 1872-1884 Bürgermeister von Parenzo; Vater von Giovanni (1900-1973), Historiker, und Mario (1901-1971), Statistiker, Großvater von Tomaso de Vergottini (1933-2008), italienischer Diplomat, 1973-1984 Geschäftsträger in Chile, 1984-1988 Botschafter in Uruguay
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1889-1891
VII. Legislaturperiode 30.1.1889-23.01.1891 (Nachwahl nach Tod von Pietro Millevoi)
Istrien, Großgrundbesitz
VIII. Legislaturperiode 13.04.1891-09.06.1891 (Rücktritt, kam damit der Ungültigkeitserklärung der Wahl über Antrag des Legitimationsausschusses zuvor)
Istrien, Landgemeinden 1 Parenzo, Montona, Buje, Capo d'Istria, Pirano, Pinguente, Dignano, Pola, Rovigno
Klubmitgliedschaft: Klub des liberalen Zentrums [italienisch-liberal]
Lit.: PJB; Semi, Istria; Taufmatriken Poreč, familysearch.org