Vetter von der Lilie, Moritz Graf Dr. med. (1907)
Biografie
geb. 22.08.1856 Troppau/Opava/Opawa, Schlesien
gest. 20.09.1945 Retz, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Felix Graf V. v. d. L. († 1913), Herrschaftsbesitzer
verh. (I.) 1884 Karoline Gräfin Wimpffen († 1902), 1 S; (II.) 1907 Maria Theresia Gräfin Gudenus († 1940), 1 Sohn, 1 Tochter
bis 1875 Gymnasium in Teschen/Těšín/Cieszyn (Schlesien), bis 1872 als Privatist; Studium Rechtswissenschaft 1875-1878 Universität Wien und 1878-1880 Universität Prag (Böhmen); seit 1897 Studium Medizin Universität Wien; 1907 Dr. med. Wien
1879 Konzeptspraktikant an der Statthalterei in Prag; dann an den Bezirkshauptmannschaften in Schüttenhofen/Sušice, Teplitz/Teplice (seit 1895 Teplitz-Schönau/Teplice-Šanov; beide Böhmen), 1882 Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště (Mähren); 1885 Bezirkskommissär in Göding/Hodonín (Mähren); 1887 dem Innenministerium zugeteilt, 1888 Ministerial-Vizesekretär; 1889 Bezirkshauptmann in Boskowitz/Boskovice (Mähren); 1890 der Statthalterei in Brünn (Mähren) zugeteilt; 1899 außer Dienst; seit 1890 Mit-, seit 1918 Alleinbesitzer des Guts Sedlnitz/Sedlnice, seit 1891 Besitzer des Guts Trnawka/Trnávka (Bezirk Neutitschein/Nový Jičín, Mähren) und seit 1913 des Fideikommisses Tüffer/Laško (Bezirk Cilli/Celje, Steiermark) sowie der Güter Neuhübel, Sikoretz/Sýkorec (Gemeinde Drholetz/Drholec, heute Stadt Kopřivnice) und Kattendorf/Kateřinice (alle Bezirk Neutitschein); im Weltkrieg Militärarzt, seit 1908 Stabs-, Oktober 1914 Ober-Stabsarzt in der Evidenz der Landwehr
1900-1918 mährischer Landtag
1920-1925 Mitglied des tschechoslowak. Senats
Sonstiges: Verleihung der erblichen Reichsratswürde; Sohn von Felix Graf Vetter von der Lilie; Schwiegersohn von Josef Graf Gudenus
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1907
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Großgrundbesitz
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Mähren, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1897 Vereinigung von Großgrundbesitzern; März 1898 fraktionslos [Mittelpartei des mährischen Großgrundbesitzes]
parlamentarische Funktionen
8.2.1901-17.2.1905, 22.5.1905-30.1.1907 Präsident
Mitglied des Herrenhauses 30.01.1914 (erblich)
Mittelpartei
Lit.: PJB; Heller I, II; Balling; Cestami křesťanské politiky; Malíř, Biografický slovník; Taufmatriken Opava-Svatý Duch, ZA Opava