Vojnović de Užički, Đorđe (Georg) Conte
Biografie
geb. 26.09.1833 Castelnuovo/Ercegnovi (heute Herceg Novi), Bezirk Cattaro/Kotor, Dalmatien (heute Montenegro)
gest. 11.09.1895 Zara/Zadar, Dalmatien
griech.-orth.; um 1850 röm.-kath.; angebl. nach 1880 wieder griech.-orth.
Vater: Jovan Conte V. de U. († 1837)
verh. ? Martinelli, 1 Sohn († jung), 2 Töchter
Gymnasium in Ragusa/Dubrovnik (Dalmatien); Studium Rechtswissenschaft Universitäten Wien (1851-1852) und Padua (Lombardo-Venetien, seit 1866 Italien)
seit 1862 Notar in Castelnuovo
1867-1895 dalmatinischer Landtag (1874-1876 Landeshauptmann-Stellvertreter, 1877-1895 Landeshauptmann); 1863-1877 Bürgermeister von Castelnuovo
Sonstiges: Bruder von Konstantin Conte Vojnović de Užički (1832-1903), 1874-1891 o. Professor für Zivilrecht Universität Agram/Zagreb, 1863-1870, 1872-1883 und 1901-1903 Mitglied des dalmatinischen, 1878-1884 des kroatischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873, 1879-1891
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Dalmatien, Höchstbesteuerte
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Dalmatien, Höchstbesteuerte
V. Legislaturperiode 18.02.1879-22.05.1879 (Nachwahl nach Tod von Stefan Ljubiša)
Dalmatien, Landgemeinden 6 Cattaro, Risano, Budua, Castelnuovo
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Dalmatien, Landgemeinden 6 Cattaro etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Dalmatien, Landgemeinden 6 Cattaro etc.
Klubmitgliedschaft: 1872 Dalmatinischer Klub; 1879 Klub des rechten Zentrums [kroatische Nationalpartei; 1880 serbische Nationalpartei]
Mitglied des Herrenhauses 31.10.1892 (auf Lebenszeit)
fraktionslos
Lit.: Hahn 1879; Dalmatinski Sabor; Enciklopedija Jugoslavije; Matcovich, I nostri onorevoli