Wagner, Heinrich
Biografie
geb. 21.12.1835 Kuty, Bezirk Kosów, Galizien
gest. 19.05.1894 Wien
jüd.
Vater: Osias W. († 1879), Arzt
verh. 1866 Josefine Achner, keine Kinder
bis 1852 Gymnasium in Czernowitz (Bukowina); 1852-1856 Studium Medizin Universität Wien ohne Abschluss
zunächst Beamter der Südbahn; 1865 Prokurist, 1871 Gesellschafter, 1891 Alleineigentümer des Bank- und Speditionshauses Markus Zuker und Direktor der Bukowinaer Sparkasse in Czernowitz
1878-1885 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Czernowitz; 1881 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses des liberal-politischen Vereins "Reichseinheit" in Czernowitz; 1871-1894 Mitglied des Kultusrats der israelitschen Kultusgemeinde Czernowitz
1872-1894 Gemeinderat von Czernowitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1878-1894
V. Legislaturperiode 29.10.1878-22.05.1879 (Nachwahl nach Tod von Isaak Rubinstein)
Bukowina, Handels- und Gewerbekammer Czernowitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Bukowina, Handels- und Gewerbekammer Czernowitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Bukowina, Städte 1 Czernowitz
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-19.05.1894 (Tod)
Bukowina, Städte 1 Czernowitz
Klubmitgliedschaft: 1878 Neuer Fortschrittsklub; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; ÖBL; Ceauşu, Parlamentarism; Bukowinaer Rundschau, Bukowinaer Post (beide Czernowitz) v. 20.5.1894