Waidele, Ernst Edler von (1855), Ritter von Willingen (1867) Dr. iur.
Biografie
geb. 24.05.1806 Olmütz, Mähren
gest. 21.06.1870 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Dominik W. († 1830), Arzt und Professor für Wundheilkunde
verh. 1846 Julie Köss, 2 Töchter
1815-1821 Gymnasium in Olmütz; Studium Rechtswissenschaft Lyzeum Olmütz und seit 1827 Universität Wien; 1830 Dr. iur. Olmütz
1829 Rechtspraktikant am Kriminalgericht in Brünn (Mähren); 1831 Konzeptspraktikant an der Hof- und niederösterr. Kammerprokuratur in Wien; 1832 Aushilfsreferent, 1836 Fiskaladjunkt an der Kammerprokuratur in Lemberg (Galizien); 1843 Rat am Landrecht, 1847 Appellationsrat in Lemberg; Mai 1848 zur Dienstleistung an das niederösterr. Appellationsgericht in Wien einberufen; 1850 Generalprokurator-Stellvertreter, 1852 Oberlandesgerichtsrat in Wien; 1854 Präsident des Landesgerichts für Zivilsachen in Prag; 1867-1869 Mitglied Staatsgerichtshof
1868 Mitgründer und Obmann des Deutschen Juristen-Vereins in Prag
1861-1866, 1868-1870 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865, 1869-1870
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Böhmen, Landgemeinden Eger, Wildstein, Asch, Falkenau, Königswart, Plan, Tepl, Weseritz, Tachau, Pfraumberg, Karlsbad, Elbogen, Petschau, Luditz, Buchau, Graslitz, Neudek, Joachimsthal, Platten
II. Legislaturperiode 11.12.1869-21.05.1870 (Nachwahl nach Rücktritt von Guido Graf Thun-Hohenstein und Klemens Bachofen v. Echt und Berufung von Franz Graf Des Fours-Walderode ins Herrenhaus)
Böhmen, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1863 Unionisten [1869 verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: Wurzbach; Bohemia (Prag) v. 22.6.1870; Taufmatriken Olomouc-Sv. Mořic, ZA Opava; AVA, Justizministerium K. 2453; Hauptmatrikel, UA Wien