Walterskirchen, Robert Freiherr von
Biografie
geb. 20.02.1839 (21.02.1839 lt. Taufeintrag) Pressburg/Pozsonyi, Ungarn (heute Bratislava, Slowakei)
gest. 12.06.1920 Sanatorium Maria Hilf, Klagenfurt, Kärnten
röm.-kath.
Vater: Wilhelm Frh. v. W. († 1884), Rittmeister, Herrschaftsbesitzer
ledig, 1 unehel. T
1856 Eintritt in die Armee als Kadett, 1858 Leutnant und außer Dienst; in den 1870er Jahren Besitzer eines kleinen Guts in Kapfenberg (Bezirk Bruck a.d. Mur, heute Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark); Mitbesitzer der Herrschaft Ober-Thal (Gemeinde Thal) und Plankenwarth (Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth, beide Bezirk Graz, Steiermark, Verkauf 1905) und von Grundstücken in Graz; 1882 Kauf eines Bauernhofs in Pritschitz/Pričiče, Gemeinde Pörtschach am See/Poreče (seit 1904 Gemeinde Krumpendorf/Kriva Vrba, Bezirk Klagenfurt, Kärnten), Ausbau zu einem Gutsbetrieb (Gut Walterskirchen)
1871-1877 steiermärkischer Landtag
Sonstiges: Schwager von Eduard Graf Pálffy; Neffe von Georg Wilhelm Frh. v. Walterskirchen
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1882, 1882
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Steiermark, Städte 4 Judenburg, Weißkirchen, Ober-Zeiring, Knittelfeld, Obdach, Neumarkt, Unzmarkt, St. Lambrecht, Murau, Oberwölz, St. Peter, Liezen, Admont, St. Gallen, Gröbming, Schladming, Irdning, Rottenmann, Aussee
VI. Legislaturperiode (I.) 14.10.1879-20.03.1882 (Rücktritt wegen Ablehnung des Klubbeschlusses zur Wahlrechtsreform)
Steiermark, Städte 4 Judenburg etc.
VI. Legislaturperiode (II.) 06.05.1882-09.09.1882 (wieder gewählt; Rücktritt nach Wählerprotesten wegen seiner Teilnahme an der Gründung der Deutschen Volkspartei in Wien)
Steiermark, Städte 4 Judenburg etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke [deutschfortschrittlich]
Lit.: Wurzbach; Hahn 1879; Die Walterskirchen; Taufmatriken Bratislava-sv. Martin, familysearch.org