Waser, Josef Ritter von (1854) Dr. iur.
Biografie
geb. 12.03.1811 Pettau/Ptuj, Steiermark
gest. 12.05.1899 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Josef W., Arzt
verh. 1845 Maria v. Jenull († 1885), 1 Tochter
seit 1820 Gymnasium in Graz und 1824-1826 in Marburg/Maribor (Steiermark); Philosophische Jahrgänge Lyzeum (seit 1827 Universität) Olmütz (Mähren); Studium Rechtswissenschaft Universität Graz; 1834 Dr. iur. Wien
1836 Supplent für Strafrechtslehre Universität Wien; Jänner 1838 Assistent für Natur- und Kriminalrecht am Theresianum in Wien; August 1838 Professor für Natur- und Kriminalrecht Universität Innsbruck (Tirol); seit 1845 auch Votant und Referent, 1848 Rat am Stadt- und Landrecht in Innsbruck; 1850 Staatsanwalt, 1854 Oberstaatsanwalt in Graz, 1865 wegen einer regierungskritischen Landtagsrede Enthebung und Versetzung als Richter an das Oberlandesgericht Graz; 1867 Präsident des Landesgerichts Klagenfurt (Kärnten); 1868 Sektionschef im Justizministerium; 1870 Vize-, 1871 Präsident des Oberlandesgerichts Graz; 1892 in Ruhe; 1876-1877 Mitglied Staatsgerichtshof
1861-1871 steiermärkischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1871
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Steiermark, Städte Marburg, Cilli, Rann, Tüffer, Lichtenwald, Oberburg, Lauffen, Praßberg, Sachsenfeld, Hoheneck, Windischgratz, Windischfeistritz, Schönstein, Hohenmauthen, Mahrenberg, Saldenhofen, Pettau, Friedau, Polstrau, Luttenberg, Rohitsch
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Steiermark, Städte Marburg etc.
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Steiermark, Handels- und Gewerbekammern
Klubmitgliedschaft: 1861 Unionisten; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); 1.5.1871 Klub der Linken
Mitglied des Herrenhauses 19.12.1877 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: Wurzbach; BJB; Hahn 1879; PJB; Tagespost (Graz) v. 12.5.1899, Abendblatt