Weichs-Glon, Friedrich Freiherr von und zu
Biografie
geb. 12.08.1832 Schloss Walchen, Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
gest. 05.12.1873 Linz, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Klemens Frh. W.-G. († 1838), Herschaftsbesitzer und Hoftheater-Intendant in München, dann Obersthofmeister der griechischen Königin
verh. 1854 Maria Gräfin Sermáge, 1 Tochter
Privaterziehung
1848 als Kadett Eintritt in die Armee, 1851 Unterleutnant, 1852 außer Dienst, Rittmeister a.D.; 1869 Mitgründer der Bank für Oberösterreich und Salzburg in Linz; 1870 Mitgründer der "Deutschen Zeitung" in Wien
1869 Gründungsmitglied, 1871 Obmann-Stellvertreter, 1873 Obmann des liberalen Vereins für Oberösterreich
1867-1873 oberösterr. Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1870, 1873
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Oberösterreich, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-05.12.1873 (Tod)
Oberösterreich, Städte 5 Ried, Haag, Obernberg, Braunau, Altheim, Mauerkirchen, Mattighofen, Schärding, Raab, Riedau, Peuerbach, Engelhartszell
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken; 27.1.1869 Klub der neuen Linken; 1873 Fortschrittsklub
Lit.: Wurzbach; Hahn 1879; Hahn 1867; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Wimmer, Liberalismus; Taufmatriken Vöcklamarkt, OÖLA Linz