Weigel, Ferdynand (Fernand) Dr. iur.
Biografie
geb. 31.12.1826 Lemberg, Galizien
gest. 28.06.1901 Lemberg, Galizien
röm.-kath.
Vater: Wilhelm W. († 1857), Vorstand der Staatsbuchhaltung in Krakau
verh. (I.) 1855 Karolina Müller († 1886), 1 Sohn, 1 T; (II.) 1891 Aurelia Gottscher, verwitw. Mięsowicz, 1 Tochter
Gymnasium in Lemberg; Studium Rechtswissenschaft Universitäten Lemberg und 1847-1848 Wien; 1851 Dr. iur. Lemberg
1848 Büroleiter einer Advokaturskanzlei, 1850 Konzeptspraktikant an der Finanzprokuratur in Lemberg, 1853 zugeteilt als Adjunkt dem Büro für Rechtssachen des Staates und der öffentlichen Institute in Krakau; 1855 Sekretär und Archivar (seit 1862 Kanzleidirektor) der Universität Krakau; 1865-1884 Sekretär (1881-1884 beurlaubt), 1884-1901 Büro-Chef der Handels- und Gewerbekammer, seit 1875 auch Advokat in Krakau
1869-1876, 1883-1901 galizischer Landtag; 1866 Stadtrat, 1872 Vize-, 1881-1884 Bürgermeister von Krakau
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1869-1873, 1873-1881, 1891-1901
II. Legislaturperiode 14.12.1869-31.03.1870 (Nachwahl nach Rücktritt von Ludwik v. Helcel; Rücktritt von 30 galizischen Abgeordneten wegen Bevorzugung der Deutschen und Ablehnung der galizischen Resolution)
Galizien, Handels- und Gewerbekammern
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Galizien, Handels- und Gewerbekammern
IV. Legislaturperiode 15.01.1872-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Handels- und Gewerbekammern
V. Legislaturperiode 10.11.1873-22.05.1879
Galizien, Städte 2 Krakau
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-10.09.1881 (?, Rücktritt während Vertagung der Session wegen Wahl zum Bürgermeister von Krakau)
Galizien, Städte 2 Krakau
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Galizien, Städte 2 Krakau
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Galizien, Städte 2 Krakau
X. Legislaturperiode 31.01.1901-28.06.1901 (Tod)
Galizien, Städte 2 Krakau
parlamentarische Funktionen
31.1.-8.2.1901 Alterspräsident
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub), 12.2.1874-Jänner 1876 fraktionslos [polnischer Demokrat]
Lit.: Wurzbach; PAB; Hahn 1879; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Adwokatów Polskich; Poczet sołtysów; Binder