Weiguny, Anton
Biografie
geb. 29.03.1851 Urfahr (heute Stadt Linz), Oberösterreich
gest. 14.12.1914 Linz, Oberösterreich
röm.-kath.; 1907 konfessionslos
Vater: Paul W., Weber
verh. (I.) 1875 Rosina Hölzl († 1903), 1 Sohn, 1 Tochter († jung); (II.) 1907 Maria Hackl
bis 1863 Volksschule in Urfahr
seit 1863 Schneiderlehre in Linz; Schneidergehilfe, 1870 in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterr.), seit 1871 in Linz; 1897-1914 Mitgründer und Herausgeber der sozialdemokrat. Parteizeitung "Wahrheit" in Linz, seit der Gründung 1910 auch Gesellschafter der Parteidruckerei "Gutenberg"
1874 Mitglied des Ausschusses, 1875 Obmann-Stellvertreter, 1876-1877 (behördliche Auflösung) Obmann des Arbeiterbildungsvereins in Linz; 1879 Mitgründer und Obmann des Nachfolgevereins Allgemeiner Arbeiterverein für Linz und Umgebung (1884 Selbstauflösung, 1888 Neugründung); 1873 Mitgründer und bis 1876 Obmann des Fachvereins der Kleidermachergehilfen für Linz und Umgebung (1877 behördliche Auflösung)
1905-1914 Gemeinderat von Linz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1914
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Oberösterreich 3, Städte Linz 3, Traun, Kleinmünchen, St. Peter, Leonding
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-14.12.1914 (Tod)
Oberösterreich 3, Städte Linz 3 etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten [1897-1914 Vorsitzender der oberösterr. Landesparteiorganisation]
Memoiren: Erinnerungen eines Alten aus den Anfängen der oberösterreichischen Arbeiterbewegung (Linz 1911)
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Slapnicka, Berühmte Persönlichkeiten; Baron, Anfänge der Arbeiterbildungsvereine; Kammerstätter, Weiguny