Weinhandl, Johann
Biografie
geb. 03.03.1830 Höfla, Gemeinde Siebing (heute Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark), Bezirk Radkersburg/Radgona (heute Bezirk Leibnitz), Steiermark
gest. 21.01.1886 Mureck/Murek (Cmurek), Bezirk Radkersburg/Radgona (heute Bezirk Südoststeiermark), Steiermark
röm.-kath.
Vater: Michael W. († vor 1848), Müller
verh. 1848 Zäzilia Fischerauer, mind. 4 Söhne (2 † jung), 5 Töchter (2 † jung)
Müller (Schaufelmüller) in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Radkersburg); 1881 in Konkurs, anschließend vom Vorwurf der schuldbaren Krida freigesprochen; zuletzt Privatier in Mureck
1870-1877 steiermärkischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1871, 1873-1879
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Steiermark, Landgemeinden Graz, Frohnleiten, Weiz, Gleisdorf, Birkfeld, Hartberg, Vorau, Friedberg, Pöllau, Feldbach, Fehring, Fürstenfeld, Kirchbach, Radkersburg, Mureck, Leibnitz, Wildon, Eibeswald, Arnfels, Stainz, Voitsberg, Deutschlandsberg
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Steiermark, Landgemeinden 5 Feldbach, Fehring, Fürstenfeld, Kirchbach, Radkersburg, Mureck
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des rechten Zentrums [katholisch-konservativ]
Lit.: Hahn 1873; Grazer Volksblatt v. 29.1.1886; Taufmatriken St. Veit am Vogau-Weinburg, Sterbematriken Mureck, DA Graz