Weiß, Josef (1787-1870)
Biografie
geb. 25.10.1787 (26.10.1787 lt. Taufeintrag) Oberlangendorf/Horní Dlouhá Loučka (heute Gemeinde Dlouhá Loučka), Bezirk Sternberg/Šternberk, Mähren
gest. 18.05.1870 Leobschütz, Preußisch-Schlesien (heute Głubczyce, Woiwodschaft Opole, Polen)
röm.-kath.
Vater: Franz Anton W. († 1820), Papierfabrikant
verh. (I.) 1814 Anna Pompejus († 1816), 1 T, 1 S; (II.) 1818 Johanna Proske († 1847), 2 Töchter (1 † jung), 3 Söhne
Normalhauptschule in Mährisch Neustadt/Unčov (heute Uničov, Bezirk Sternberg); 1800-1804 Gymnasium, 1804-1807 (Unterbrechung 1805-1806, dann als Privatist) Philosophische Jahrgänge, 1807-1810 Studium Rechtswissenschaft Lyzeum Olmütz (Mähren) und 1810-1811 Universität Wien; 1812-1813 Studium Naturwissenschaften Universität Wien
1806-1807 Schreiber beim Oberamt des Deutschen Ordens in Eulenberg/Sovinec (heute Gemeinde Jiříkov, Bezirk Römerstadt/Rýmařov, Mähren); 1813 Arbeit in der Papierfabrik des Vaters in Oberlangendorf; seit 1814 Papierfabrikant in Zuckmantel/Cukmantl (heute Zlaté Hory, Bezirk Freiwaldau/Frývaldov, heute Jeseník, Schlesien), 1840 Umwandlung in eine Fabrik für Waldwolle (Faserstoff aus Kiefernadeln), Verkauf der Fabrik 1849; 1845 Beteiligung an der Gründung der Waldwollefabrik (auch Erzeugung weiterer Waldwollprodukte wie Öl und Seife) und Kiefernadel-Badeanstalt Humboldts-Au in Polnisch-Hammer (Preußisch-Schlesien, heute Kuźniczysko, Gemeinde Trzebnica, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen); nach Brand der Fabrik Rückzug aus der industriellen Tätigkeit, Übersiedlung nach Leobschütz
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849
Schlesien, Würbenthal
parlamentarische Funktionen
10.7.-20.7.1848 Erster Alters-Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: 30.9.1848 Zentrumsklub; November 1848 Zentral-Klub bis 13.1.1849; 17.1.1849 Linkes Zentrum
Lit.: Wurzbach; Bednara, Weiß; Historická encyklopedie podnikatelů; HHStA, Wahlakten K. 39; Taufmatriken Dolní Dlouhá Loučka-Horní Dlouhá Loučka, ZA Opava