Welponer, Paul
Biografie
geb. 28.01.1850 (Eigenangabe; 30.01.1850 lt. Taufeintrag) Bozen, Tirol
gest. 01.02.1904 St. Johann, Gemeinde Zwölfmalgreien (seit 1911 Sohntadt Bozen), Bezirk Bozen, Tirol
röm.-kath.
Vater: Anton W. († 1866), Kaufmann und Fabriksbesitzer
verh. 1884 Maria Knoflach, 1 Sohn
Oberrealschule
kaufmännische Ausbildung in Italien und Westeuropa; seit 1866 Eigentümer, seit 1871 Leitung der Handelsfirma "Christof Welponer" in Bozen (bald darauf liquidiert); 1871 Mitglied des Vorstands, Leitung und später Präsident der Mechanischen Weberei, Baumwoll- und Filosell-Spinnerei Bozen, später Baumwoll-Spinnerei und -Weberei AG in Bozen-St. Anton
1881 Vize-, 1894-1904 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Bozen
1896-1904 Tiroler Landtag; 9 Jahre Gemeinderat von Bozen
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1895-1900
VIII. Legislaturperiode 22.10.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von Bohuslav Frh. Widmann)
Tirol, Städte 2 Bozen, Meran, Glurns und Handels- und Gewerbekammer Bozen
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Tirol, Städte 2 Bozen etc. und Handels- und Gewerbekammer Bozen
Klubmitgliedschaft: 1895 fraktionslos; 1897 Freie deutsche Vereinigung
Lit.: PAW; PJB; Schober, Tiroler Landtag; Bozner Zeitung (Südtiroler Tagblatt) v. 1. u. 3.2.1904; Bozner Nachrichten v. 2.2.1904; Pfarrmatriken Bozen, familysearch.org