Wenger, Josef
Biografie
geb. 17.09.1840 Oberachmann (heute Gemeinde Schörfling am Attersee), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
gest. 12.01.1903 Oberachmann (heute Gemeinde Schörfling am Attersee), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef W. († 1871), Müller
verh. 1874 Johanna Mayrhofer, 4 Söhne, 1 Tochter
Volksschule in Schörfling; Normalschule in Linz (Oberösterr.)
seit 1860 Müller und Sägewerksbesitzer (Schock-, heute Wengermühle) in Oberachmann
1872 Mitgründer und bis 1903 Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr Schörfling; Obmann des landwirtschaftlichen Bezirksvereins Vöcklabruck, der Spar- und Darlehenskasse und des Verschönerungsvereins Schörfling
1878-1895 oberösterr. Landtag; 1867 Gemeinderat von Schörfling; 1868-1885 Gemeinderat, 1885-1894 Bürgermeister von Oberachmann
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1903
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Oberösterreich, Landgemeinden 6 Wels, Lambach, Vöcklabruck, Schwanenstadt, Mondsee, Frankenmarkt
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Oberösterreich, Landgemeinden 6 Wels etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Oberösterreich, Landgemeinden 6 Wels etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-12.01.1903 (Tod)
Oberösterreich, Landgemeinden 6 Wels etc.
Klubmitgliedschaft: 1885 Zentrum-Klub; 1891 Klub der Konservativen; 22.11.1895 fraktionslos; 26.11.1895 Klub der Katholischen Volkspartei; 1901 Zentrum-Klub [katholisch-konservativ]
Lit.: Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Kürschner; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Dickinger, Schörfling