Wiener, Friedrich Ritter von (1873) Dr. iur.
Biografie
geb. 20.11.1817 Prag, Böhmen
gest. 09.03.1887 Prag, Böhmen
jüd.
Vater: Markus W., Buchhalter
verh. 1847 Mathilde Bunzl, 5 Töchter, 1 Sohn († jung)
seit 1828 Neustädter Gymnasium in Prag; Philosophische Jahrgänge und 1836-1840 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1842 Dr. iur. Prag
Advokaturskonzipient in Prag, nach 1845 in Brüx/Most (Böhmen); 1851 Advokat in Brüx, 1860 in Prag; Mitglied des Direktoriums der Herausgebergesellschaft der Zeitung "Bohemia" in Prag
1867-1879 Präsident, 1879-1887 Vizepräsident der Advokatenkammer Prag; führender jüdischer und deutscher Funktionär in Prag, 1861-1885 Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde, bis 1887 Vorsitzender des Direktoriums des jüdischen allgemeinen Krankenhauses und Obmann des Kreuzervereins zur Unterstützung armer israelitischer Waisenmädchen in Böhmen; Gründungsmitglied des deutschen Vereins zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse (1869), des Verfassungsvereins der Deutschen in Böhmen (1869), des Deutschen Theatervereins (1883); bis 1887 Obmann der Ortsgruppe Prag des Deutschen Schulvereins, Obmann-Stellvertreter des Deutschen Vereins und Mitglied des Ausschusses des Deutschen Casinos; bis 1887 Vizepräsident des Patriotischen Landeshilfsvereins für Böhmen
1865-1882 böhmischer Landtag; 1850-1871 Stadtvertretung, 1862-1865 Stadtrat von Prag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1872-1873
IV. Legislaturperiode 22.05.1872-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Böhmen, Stadt Prag
Lit.: Wurzbach; JBA; Bohemia (Prag) und Prager Tagblatt v. 10.3.1887; Juristische Blätter (Wien) v. 13.3.1887