Winterstein, Simon Ritter von (1869), Freiherr von (1874)
Biografie
geb. 16.12.1819 Prag, Böhmen
gest. 10.06.1883 Vöslau (heute Bad Vöslau), Bezirk Baden, Niederösterreich
jüd.
Vater: Leopold W., Goldarbeiter
ledig, 1 Adoptivsohn
bis 1835 Akademisches Gymnasium in Prag
zunächst Praktikant in einem Handelshaus in Prag; 1840er Jahre Übersiedlung nach Wien, bis 1870 Besitzer eines Bank- und Speditionshauses (bis 1863 Repräsentant des Speditionsbüros der Nordbahn, seither weitgehender Rückzug aus dem aktiven Geschäft); 1862 Mitglied des Direktoriums, 1882-1883 Präsident der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn; 1874-1883 Vizepräsident der Credit-Anstalt
1865-1869 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Wien
1861-1870 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Adoptivvater von Friedrich Frh. v. (bis 1895 Geiringer-) Winterstein (1846-1923), 1895-1899 Sektionschef im Finanzministerium, 1900-1910 Vizegouverneur der österr.-ungar. Bank
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1869
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
II. Legislaturperiode 20.05.1867-20.01.1869 (Berufung ins Herrenhaus)
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
Klubmitgliedschaft: 1861 Großösterreichische Partei; Juli 1863 Klub der Linken; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken
Mitglied des Herrenhauses 20.01.1869 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: Wurzbach; JBA; Hahn 1867; Hahn 1879; Biographia Judaica; Heindl, Winterstein