Wodzicki, Ludwik Graf
Biografie
geb. 19.08.1834 Krakau, Galizien
gest. 12.08.1894 im Zug am Bahnhof Douai, Frankreich
röm.-kath.
Vater: Aleksander Graf W. († 1853), Herrschaftsbesitzer
verh. 1868 Jadwiga Gräfin Zamoyska, 2 Söhne, 2 Töchter
Gymnasium in Lemberg, 1848-1850 in Rzeszów (Galizien) und 1850-1852 Gymnasium St. Anna in Krakau als Privatist; Studium Rechtswissenschaft Universitäten Krakau (1852-1853, 1854-1855) und Wien
seit 1853 Besitzer der Herrschaft Tyczyn (Bezirk Rzeszów); Teilnahme am polnischen Aufstand 1863, nach der Niederschlagung ein Jahr in England; 1874-1877 Präsident der Galizischen Bank für Handel und Gewerbe in Krakau; 1880-1894 Gouverneur der Österr. Länderbank; seit der Gründung 1881-1894 Präsident der Österreichisch-Alpine Montangesellschaft
1861-1869 Mitglied des Ausschusses der Krakauer Landwirtschaftsgesellschaft
1865-1894 galizischer Landtag (1877-1881 Landmarschall); 1867-1871 Bezirksvertretung Rzeszów (1868-1871 Obmann)
Sonstiges: Schwager von Jan Graf Zamoyski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1868, 1869-1870, 1870-1873, 1873-1877
II. Legislaturperiode (I.) 20.05.1867-16.09.1868 (Rücktritt nach Wahl zum Obmann der Bezirksvertretung Rzeszów)
Galizien, Großgrundbesitz
II. Legislaturperiode (II.) 14.12.1869-31.03.1870 (Nachwahl nach Rücktritt von Aloijzy Ritter v. Bocheński und Leonard Ritter v. Wężyk; Rücktritt von 30 galizischen Abgeordneten wegen Bevorzugung der Deutschen und Ablehnung der galizischen Resolution)
Galizien, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Galizien, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 10.11.1873-24.07.1877 (Rücktritt wegen Ernennung zum Landmarschall)
Galizien, Landgemeinden 8 Rzeszów, Tyczyn, Głogów, Strzyżów, Kolbuszowa, Sokołów
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 2.5.1871-August 1871 Obmann-Stellvertreter) [polnisch-konservativ]
Mitglied des Herrenhauses 19.12.1877 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PAB; Hahn 1873; Hahn 1879; Hahn 1885; PJB; Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae