Wörz, Johann Georg Dr. iur.
Biografie
geb. 31.03.1797 Breitenwang, Bezirk Reutte, Tirol
gest. 30.07.1868 Innsbruck, Tirol
röm.-kath.
Vater: Georg W. († 1836), Lehrer, dann Landwirt
verh. (I.) 1822 Elisabeth Waldburga Bernhart († 1829), 2 Töchter (1 † jung), 1 Sohn; (II.) 1851 Kreszenz Lener
Gymnasium in Innsbruck; Philosophische Jahrgänge und 1816-1819 Studium Rechtswissenschaft Lyzeum Innsbruck und 1819-1820 Universität Wien; 1821 Dr. iur. Wien
während des Studiums Privatlehrer; 1820 Advokaturspraxis in Wien; Rechtspraxis am Magistrat Wien; Februar 1822 Konzeptspraktikant an der Hofkammerprokuratur in Wien; Juni 1822 Aktuar am Landgericht in Kitzbühel (Tirol), 1824 am Land- und Kriminalgericht in Bregenz (Vorarlberg); 1827 Registratursadjunkt am Gubernium, Dezember 1848 Gubernial-Registraturs- und Archivdirektor in Innsbruck, seit der Behördenreform 1854 Adjunkt an der Hilfsämterdirektion der Statthalterei mit dem Titel Direktor; 1865 in Ruhe; 1829-1832 und 1836-1845 auch Supplent an der juridischen Fakultät, 1861 auch Privatdozent für tirolisch-vorarlbergische Rechtsgeschichte Universität Innsbruck
1818 Gründungsmitglied des Innsbrucker Musikvereins
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849 (am 9.1.1849 Beschluss der Ausschreibung einer Neuwahl wegen der Ernennung zum Gubernial-Registratursdirektor, aufgrund der gesetzlichen Bestimmung, dass bei einer Ernennung oder Beförderung im öffentlichen Dienst eine neue Wahl durchzuführen ist; Nachwahl nicht mehr durchgeführt)
Tirol, Imst
parlamentarische Funktionen
16.10.-1.11.1848 permanenter Ausschuss zur Wahrung der Ruhe und Sicherheit der Stadt Wien
Lit.: Wurzbach; ADB; Wörz, Biographische Skizze