Wurm, Ignát
Biografie
geb. 12.07.1825 Klobouk/Klobouky (heute Klobouky u Brna), Bezirk Auspitz/Hustopeče, Mähren
gest. 04.10.1911 Olmütz, Mähren
röm.-kath.
Vater: Antonín W. († 1880), Schneider
ledig
1838-1844 Gymnasium, dann Philosophische Lehranstalt und Priesterseminar in Brünn (Mähren); 1850 Priesterweihe
1850 Kooperator in Mutienitz/Mutěnice (Bezirk Göding/Hodonín), 1851 Kaplan in Děditz/Dědice (Bezirk Wischau/Vyškov, Mähren), nach 1853 für längere Zeit schwer erkrankt; 1859 Spiritual und Religionslehrer an der Rettungs-Anstalt für verwahrloste Kinder in Brünn-Obrowitz/Zábrdovice; 1866 Vikar an der Domkirche in Olmütz, 1867 auch Konsistorialsekretär, 1883 Konsistorialauditor; 1900 in Ruhe und Konsistorialrat; bekannter mährisch-tschechischer Publizist
1883 Mitgründer und bis 1911 Obmann des Vlastenecké muzeum (patriotisches Museum) in Olmütz
1861-1872, 1873-1890 mährischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Josef Wurm (1817-1888), Postmeister in Klobouk und 1861-1877 Mitglied des mährischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1874-1891
V. Legislaturperiode 21.01.1874-22.05.1879 (Angelobung nach viermonatigem Urlaub wegen Landtagswahl und Landtagssession in Mähren)
Mähren, Städte 9 Holleschau, Bistřitz am Hostein, Keltsch, Zlin, Klobauk (Bezirk Ungarisch Brod), Wisowitz, Wallachisch Meseritsch, Prerau, Kojetein, Hollein, Tobitschau
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Mähren, Städte 9 Holleschau etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Mähren, Städte 9 Holleschau etc.
Klubmitgliedschaft: 1874 Klub der mährisch-schlesischen Föderalisten im Klub des rechten Zentrums; 1879 Český club (Böhmischer Klub) [Národní strana na Moravě – Alttscheche]
Lit.: Wurzbach; Hahn 1879; Hahn 1885; Heller I; Fischer, Olomoucký památník; Valašské Athény; Cestami křesťanské politiky; Malíř, Biografický slovník; Našinec (Olmütz) v. 5. u. 6.10.1911