Wurmbrand-Stuppach, Gundacker Graf
Biografie
geb. 09.05.1838 Josefstadt/Josefov (heute Stadt Jaroměř), Bezirk Königinhof a.d. Elbe/Dvůr Králové nad Labem, Böhmen
gest. 26.03.1901 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Ferdinand Graf W.-St. († 1886), Gutsbesitzer, Generalmajor, Obersthofmeister von Erzherzog Franz Karl
verh. (I.) 1871 Wilhelmine Freiin Dickmann v. Secherau († 1885), 3 T, 1 Sohn († jung); (II.) 1886 Töchterherese Freiin v. Wenckheim, verwitw. Gräfin Hoyos
Privatunterricht; 1870-1871 ao. Hörer Universität Graz
1856 Eintritt in die Armee, 1858 Oberleutnant, 1859 außer Dienst, Hauptmann a.D.; seit 1864 Besitzer des Guts Ankenstein/Borl (Gemeinde Sankt Barbara in der Kolos/Sv. Barbara v Halozah, heute Gemeinde Cirkulane, Bezirk Pettau/Ptuj, Steiermark); 1872 Mitgründer und Präsident des Grazer Bankvereins (1875 liquidiert); 1892-1893 Präsident der AG für Papier- und Druckindustrie Leykam-Josefsthal; 11.11.1893-19.6.1895 Handelsminister
1878-1899 steiermärkischer Landtag (1884-1893, 1896-1897 Landeshauptmann)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1897
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Steiermark, Handels- und Gewerbekammer Graz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Steiermark, Handels- und Gewerbekammer Graz
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Steiermark, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 22.3.1882 fraktionslos; 4.2.1884 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke
Lit.: Wurzbach; Hahn 1879; Hahn 1885; BJB; Kürschner; Landeshauptleute Steiermark; Stadtlexikon Graz; Naschenweng, Landeshauptleute