Zaleski, Filip Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 25.09.1836 Lemberg, Galizien
gest. 21.09.1911 Truskawiec, Bezirk Drohobycz, Galizien
röm.-kath.
Vater: Wacław R. v. Z. († 1849), Gouverneur
verh. 1861 Aleksandra v. Suchodolska, 3 Töchter, 1 Sohn
1853-1857 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
1857 Konzeptspraktikant an der niederösterr. Statthalterei; 1858 Aktuar am Bezirksamt Baden (Niederösterr.); 1859 als Bezirksamtsadjunkt dem Innenministerium zugeteilt; 1860 Statthaltereikonzipist, 1863 Kreiskommissär, 1866 Bezirksvorsteher im Präsidialbüro der Statthalterei in Lemberg; 1868 Bezirkshauptmann in Czortków, aber weiter im Präsidialbüro der Statthalterei in Verwendung; 1869 Bezirkshauptmann in Brzeżany (Galizien); 1871 Statthaltereirat und Leiter des Präsidialbüros der Statthalterei in Lemberg; 1873 Ministerialrat im Büro des Ministers für Galizien; 1878 Leiter der Statthalterei-Expositur in Krakau (Galizien); 1879 Vizepräsident der Statthalterei in Lemberg; 1883 Statthalter von Galizien; 11.10.1888-11.11.1893 Minister ohne Portefeuille (Galizien)
1880-1883 Präsident des Galicyskie Towarzystwo musyczne (Galizischer Musikverein) in Lemberg
1881-1907 galizischer Landtag
Sonstiges: Vater von Wacław Graf Zaleski; Schwiegervater von Tadeusz Ritter v. Czarkowski-Golejewski, Stanisław Ritter v. Dąmbski; Schwager von Dawid Ritter v. Abrahamowicz, Kornel Ritter v. Krzeczunowicz und Edward Ritter v. Podlewski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1889-1897
VII. Legislaturperiode 30.01.1889-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Stanisław Ritter v. Starzyński)
Galizien, Großgrundbesitz 12 Lemberg, Gródek
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Galizien, Großgrundbesitz 12 Lemberg, Gródek
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 27.2.1894 Obmann-Stellvertreter, 8.4.1894-1.10.1896 Obmann) [polnisch-konservativ]
Mitglied des Herrenhauses 24.03.1897 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: Wurzbach; PAB; PJB; Kolmer Herrenhaus; Górski, Podolacy; Taufmatriken Lemberg-Dom, familysearch.org