Zaunegger, Josef Mag. pharm.
Biografie
geb. 26.01.1851 Fischböckau, Gemeinde Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
gest. 28.03.1923 Grieskirchen, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Felix Z. († 1903), Müller
verh. 1876 Katharina Breymann, 1 Sohn, 1 Tochter († jung)
1864-1869 Gymnasium in Linz (Oberösterr.) ohne Abschluss; 1880-1882 Studium Pharmazie Universität Graz (Steiermark); 1882 Mag. pharm. Graz
1869 Eintritt in die Armee als Sappeur, 1870 Übersetzung als Dragoner in die Kavallerie, 1871 Korporal, 1873 Kadett, 1874 Leutnant, 1876 in Reserve, 1880 Oberleutnant; 1876 Einheirat in die Apotheke in Grieskirchen; Apothekergehilfe, 1882-1898 Apotheker in Grieskirchen; 1919-1923 Oberkurator der Oberösterr. Landes-Hypothekenanstalt
über 25 Jahre Obmann des landwirtschaftlichen Bezirksvereins Grieskirchen
1890-1896 oberösterr. Landtag; 1903-1919 Bürgermeister von Grieskirchen
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1900, 1907-1918
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Oberösterreich, Städte 4 Wels, Lambach, Grieskirchen, Neumarkt, Eferding, Aschach, Waizenkirchen, Vöcklabruck, Schwanenstadt, Vöcklamarkt, Frankenmarkt, Frankenburg, St. Georgen im Attergau, Mondsee, Gmunden, Ischl, Hallstatt
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Oberösterreich 5, Städte Wels, Gmunden, Vöcklabruck, Schwanenstadt, Eferding, Grieskirchen, Bad Ischl Markt mit den Ortschaften Kaltenbach, Reiterndorf, Steinbruch, Steinfeld, die Ortschaften Ebensee, Kohlstatt, Oberlangbath, Roith, Traunegg und Unterlangbath der Ortsgemeinde Ebensee
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Oberösterreich 5, Städte Wels etc.
Klubmitgliedschaft: 1897 Klub der Katholischen Volkspartei; 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter (2.7.-5.7.1912 nur Hospitant)
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Wilhelm; OÖ-Biografien; Kern; Slapnicka, Oberösterreich 1918-1938; Welser Zeitung v. 30.3.1923; KA Wien, Qualifikationslisten K. 3883