Zehetmayr, Johann
Biografie
geb. 02.10.1839 Valtau, Gemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
gest. 06.01.1906 Parz bei Gattern, Gemeinde Bruck-Waasen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef Z. († 1886), Landwirt
verh. 1862 Juliana Traunwieser, 5 Söhne (4 † jung), 5 Töchter
Volksschule
seit 1862 Landwirt (Mair zu Gattern) in Parz bei Gattern
führender landwirtschaftlicher Funktionär im Gerichtsbezirk Peuerbach (Bezirk Grieskirchen), Obmann der landwirtschaftlichen Genossenschaft und des Sparkassenvereins, 1902 Mitgründer und bis 1906 Obmann des Assekuranzvereins Peuerbach
1870-1875, 1878-1906 oberösterr. Landtag; 1873-1906 Bürgermeister von Bruck-Waasen
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1906
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Oberösterreich, Landgemeinden 4 Schärding, Engelszell, Raab, Peuerbach, Eferding, Grieskirchen, Waizenkirchen
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Oberösterreich, Landgemeinden 4 Schärding etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Oberösterreich, Landgemeinden 4 Schärding etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Oberösterreich, Landgemeinden 4 Schärding etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-06.01.1906 (Tod)
Oberösterreich, Landgemeinden 4 Schärding etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub des rechten Zentrums; 19.11.1881 Zentrum-Klub; 1891 Klub der Konservativen; 22.11.1895 fraktionslos; 26.11.1895 Klub der Katholischen Volkspartei; 1901 Zentrum-Klub [katholisch-konservativ]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; PJB; OÖ-Biografien; Kern; Slapnicka, Oberösterreich; Linzer Volksblatt v. 9.1.1906; Pfarrmatriken St. Marienkirchen a.d. Polsenz und Peuerbach, OÖLA Linz