van der Strass, Karl Ritter von Hohenstraeten (1875) Dr. iur.
Biografie
geb. 05.05.1817 Neutitschein/Nový Jičín, Mähren
gest. 29.05.1880 Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Karl Daniel Jakob van der St. († 1827), Arzt
verh. 1848 Emilie Meissner (Meyszner), 1 Sohn, 1 Tochter
1835-1838 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag (Böhmen); 1840 Dr. iur. Prag
1846 öffentlicher Agent, 1848 Advokat, 1849 auch Wechselnotar in Bielitz/Bilsko/Bielsko (Schlesien, heute Bielsko-Biała, Woiwodschaft Schlesien, Polen); 1855 Advokat in Neutitschein, 1860 in Brünn
Mitglied des Ausschusses, seit 1872 Obmann des Deutschen Fortschrittsvereins in Brünn
20.-30.5.1848 Frankfurter Nationalversammlung (Schlesien, Teschen-Bielitz); 1848 verstärkter schlesischer öffentlicher Konvent; 1861-1880 mährischer Landtag (1867-1871, 1871, 1872-1877 Landesausschuss); 1872 Gemeindevertretung, 1876-1880 Bürgermeister von Brünn
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1872, 1873-1880
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Mähren, Landgemeinden Neutitschein, Fulnek, Freiberg, Weißkirchen, Liebau, Leipnik, Mistek, Mährisch Ostrau, Frankstadt, Wallachisch Meseritsch, Rožnau, Wsetin, mährische Enklaven in Schlesien
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Mähren, Städte Neutitschein, Stramberg, Freiberg, Fulnek, Frankstadt, Mährisch Ostrau, Mistek, Braunsberg, Weißkirchen, Leipnik, Keltsch
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Mähren, Städte Neutitschein etc.
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-29.11.1872 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags; Rücktritt gleichzeitig mit der Annahme der Wahl in den Landesausschuss)
Mähren, Städte Neutitschein etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Mähren, Städte 10 Neutitschein, Stramberg, Freiberg, Fulnek, Frankstadt, Mährisch Ostrau, Mistek, Braunsberg
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-29.05.1880 (Tod)
Mähren, Städte 1 Brünn
Klubmitgliedschaft: 1861 Großösterreichische Partei; 15.11.1864 Liberale; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); Oktober 1867 Klub des linken Zentrums; Ende Oktober 1868 Klub der Linken; 1.5.1871 Klub der Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken; 16.1.1879 fraktionslos; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Best/Weege; Biographische Skizzen; Hahn 1879; Biografický slovník Slezska; Encyklopedie Brna; Fasora, Svobodný občan; Malíř, Biografický slovník