Josef Dengler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VIII. GP), ÖVP
19.12.1945-09.06.1959 - Mitglied des Bundesrates, CSP
20.05.1927-02.05.1934
Kurzbiografie
Geb.: 16.05.1894, Steinabrunn (Niederösterreich)
Verst.: 15.05.1976, Wien
Berufliche Tätigkeit: Arbeitersekretär
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Baden 1937
- geschäftsführender Obmann des ÖAAB, Landesgruppe Niederösterreich 1945
Beruflicher Werdegang
- Landessekretär der christlichen Gewerkschaften Niederösterreichs
- Kreisobmann der christlichen Arbeiterbewegung Viertel ober dem Wienerwald
- Fabriksarbeiter 1919
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Landwirt)
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: März 1938 bis Mai 1938, August 1938 bis Jänner 1939.
Stand: 30.10.2009