Hubert Dewaty
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), LBd
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), LBd
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 22.10.1892, Deutschfeistritz
Verst.: 01.05.1962, Hartberg
Berufliche Tätigkeit: Wirtschaftsbesitzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des parlamentarischen Klubs des Landbundes 1933
- Mitglied des Parteivorstandes des Landbundes
- Mitglied und Heimwehrschutzkommandant der Heimwehr Ortsgruppe Deutsch-Feistritz
- illegaler Propagandaleiter der NSDAP nach seiner Rückkehr aus Deutschland 1936
Beruflicher Werdegang
- Wirtschaftsbesitzer
Bildungsweg
- Handelsakademie
- Gymnasium (Unterstufe)
- Volksschule
Sonstiges
1934 Hochverratsprozeß - Verfahren eingestellt, 1935 enthaftet, 1936 Flucht nach Deutschland - Rückkehr noch im Jahr 1936, 1945 Haft.
Stand: 02.01.1990