Viktor Elser
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), VO
18.03.1953-08.06.1956 - Abgeordneter zum Nationalrat (VI. GP), LB
08.11.1949-18.03.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), KPÖ
19.12.1945-08.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 18.04.1893, Oberzeiring (Steiermark)
Verst.: 18.08.1979, Graz
Berufliche Tätigkeit: Arbeitersekretär i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bergarbeitersekretär 1919-1934
- Vizebürgermeister von Köflach 1924-1934
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1926-1934
- Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark 1945-1946
Beruflicher Werdegang
- Verwalter der Bergarbeiterversicherungsanstalt in Graz
- Gastwirt 1937-1942
- Bierbrauer
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Bierbrauer
- Fachschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: Haft, Hochverratsprozeß in Graz.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990