Dr. Heinz Fischer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII.-XXII. GP), SPÖ
27.01.1987-16.06.2004 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XVI. GP), SPÖ
04.11.1971-31.05.1983 - Bundespräsident
08.07.2004-08.07.2016 - Zweiter Präsident des Nationalrates
20.12.2002-16.06.2004 - Vorsitzender der 15. Bundesversammlung
08.07.1998 - Präsident des Nationalrates
05.11.1990-20.12.2002 - Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
24.05.1983-21.01.1987
Kurzbiografie
Geb.: 09.10.1938, Graz
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stellvertretender Vorsitzender des Österreich-Konvents 30.6.2003-10.5.2004
- Mitglied des Österreich-Konvents 30.6.2003-10.5.2004
- Präsident des Nationalrates vom 5.11.1990-20.12.2002
- Zweiter Präsident des Nationalrates vom 20.12.2002-16.06.2004
- Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates der Republik Österreich 2001
- Stellvertretender Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreich (SPÖ) 1979-2004
- Stellvertretender Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) 1992-2004
- Präsident des österreichischen Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus 1995-2002
- Präsident des Touristenvereines "Die Naturfreunde Österreichs"
- Präsident des Verbandes der österreichischen Volkshochschulen
- Präsident des Institutes für die Geschichte der Arbeiterbewegung
- Vizepräsident des Kuratoriums des Dr. Karl Renner-Instituts
- Mitherausgeber der "Österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft" und des "Journal für Rechtspolitik"
Beruflicher Werdegang
- Obmann des Klubs der Sozialdemokratischen Abgeordneten und Bundesräte 1987-1990
- Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 1983-1987
- Geschäftsführender Obmann des Klubs der Sozialdemokratischen Abgeordneten und Bundesräte 1975-1983
- Sekretär des Klubs der Sozialdemokratischen Abgeordneten und Bundesräte 1963-1975 (seit 1971 Abgeordneter zum Nationalrat)
- als Jurist im Sekretariat des Klubs der Sozialdemokratischen Abgeordneten und Bundesräte 1962-1963
- Gerichtspraxis 1961
Bildungsweg
- Habilitation an der Universität Innsbruck (Politikwissenschaft) 1978, tit. O. Univ.-Prof. 1993
- Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Wien (Dr. iur.) 1956-1961
- Humanistisches Gymnasium 1948-1956
- Volksschule 1944-1948
Sonstiges
Publikationen (Auswahl): Zum Wort gemeldet: Otto Bauer. Hrsg. u. eingeleitet von Heinz Fischer.- Wien: Europaverl., 1968. Das politische System Österreichs/Heinz Fischer (Hrsg.)- Wien: Europaverl., 1974 (3 Auflagen). Fischer, Heinz: Positionen und Perspektiven.- Wien: Europaverl., 1977. Kreisky, Bruno: Reden/Hrsg.: Heinz Fischer...- Wien: Österr. Staatsdruckerei 1981. Forschungspolitik für die 90er Jahre / hrsg. von Heinz Fischer.- Wien: Springer, 1985. Fischer, Heinz: Die Kreisky-Jahre 1967-1983 / Heinz Fischer. - Wien: Löcker, 1993. Nationalrats-Wahlordnung 1992: (NRWO); mit Anmerkungen und Nebengesetzen/ hrsg. von Heinz Fischer u.a.- Wien: Manz, 1993. Die Zukunft der Europäischen Sozialdemokratie /Heinz Fischer (Hg.). - Wien: Löcker, 1997. Fischer, Heinz: Reflexionen.- Wien: Kremayer & Scheriau, 1998 (3 Auflagen). Die Geschichte der II. Republik (Computerdatei) / erzählt von Heinz Fischer.- Wien: ORF 1999, 2 CD. Visions for Europe 2002/Heinz Fischer (Hg.).- Wien: Zukunfts-VerlagsgesmbH, 2002.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2020