Florian Födermayr
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920 - Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
04.05.1929-30.09.1929
Kurzbiografie
Geb.: 18.04.1877, Kronstorf bei Enns
Verst.: 07.03.1960, Linz an der Donau
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des landwirtschaftlichen Bezirksvereines Neuhofen 1901-1919
- Mitglied des Gemeindeausschusses von Allhaming 1901-1924
- Mitglied des Zentralausschusses der Oberösterreichischen Landwirtschaftsgesellschaft 1908-1919
- Vizepräsident des Katholischen Volksvereines für Oberösterreich 1919-1934
- Obmann des Reichsbauernbundes 1926-1929
- Mitglied des Staatsrates 1934-1938
- Mitglied des Bundestages 1934-1938
- Bürgermeister von Kronstorf 1928-1938 sowie 1945-1949
- Obmann des Oberösterreichischen Gemeindebundes 1936-1938
- sowie neuerlich nach dem Zweiten Weltkrieg
- Obmann des Österreichischen Gemeindebundes 1948
- Kammerrat der Oberösterreichischen Kammer der gewerblichen Wirtschaft 1949
Beruflicher Werdegang
- Erwerbung des Sipbachhofes in Allhaming, den er zu einem Mustergut ausbaute
- Mitarbeit am väterlichen Hof
Bildungsweg
- Landesackerbauschule Ritzlhof 1891
- Bürgerschule in Linz 1888
- Volksschule in Linz 1883
Stand: 02.01.1990