Dipl.-Ing. Dr. Josef Frühwirth
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIV. GP), ÖVP
04.11.1975-04.06.1979 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
23.11.1973-16.10.1975
Kurzbiografie
Geb.: 12.10.1929, Hochstraß (Burgenland)
Verst.: 28.11.2007, Tulln
Berufliche Tätigkeit: Universitätsprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Wien/Landstraße 1969-1981
- Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft an der Hochschule für Bodenkultur 1951-1954
- Vorsitzender des Verbandes des wissenschaftlichen Personals der österreichischen Hochschulen 1959-1972
- Vorsitzender der Bundessektion der Hochschullehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
- Obmann des Zentralausschusses der Hochschullehrer Österreichs
- Mitglied und Vorsitzender des Programmausschusses im Aufsichtsrat des ORF (als Vertreter der Wissenschaft) 1970-1973
Beruflicher Werdegang
- Vorstand des Instituts für Wirtschaft, Recht und Politik an der Universität für Bodenkultur Wien
- außerordentlicher Universitätsprofessor 1972
- Dozent
- Hochschulassistent
- wissenschaftliche Hilfskraft
Bildungsweg
- Außerdem Studium der Rechte (6 Semester)
- Habilitation
- Hochschule für Bodenkultur in Wien (Dipl.-Ing., Dr. nat. techn.)
- Bundesrealgymnasium 1946-1950
- Pflichtschulen 1936-1945
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.12.2007