Dr. Willfried Gredler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII.-X. GP), FPÖ
08.06.1956-02.11.1963 - Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), WdU
18.03.1953-08.06.1956
Kurzbiografie
Geb.: 12.12.1916, Wien
Verst.: 18.11.1994, Wien
Berufliche Tätigkeit: Wirtschaftsjurist
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Generalsekretär der Österreichischen Sektion der Europäischen Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit
- Bundesobmann-Stellvertreter der FPÖ
- Klubobmann der FPÖ 1956-1963
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Beratenden Versammlung des Europarates 1960
- Ständiger Vertreter Österreichs beim Europarat 1963-1970
Beruflicher Werdegang
- Diplomat - a.o. und bev. Botschafter
- Geschäftsführender Direktor eines Bankenkonzernunternehmens
Bildungsweg
- Studium an ausländischen Universitäten (Harvard, Berlin)
- Konsularakademie
- Hochschule für Welthandel
- Universität
- Mittelschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 25.11.1994