Franz Hagenhofer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Prov. Nationalversammlung, CSP
21.10.1918-16.02.1919
Kurzbiografie
Geb.: 28.09.1855, Safenhof (Eigenangabe; Taufeintrag: 30.09.1855, Sterbeeintrag: 29.09.1855)
Verst.: 05.04.1922, Kaindorf
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates und Gemeindevorsteher von Kopfing
- Obmann des Katholisch-konservativen Bauernbundes für Mittel- und Obersteiermark
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag
- Reichsratsabgeordneter 1889
Beruflicher Werdegang
- Bauer
Bildungsweg
- Volksschule
Sonstiges
siehe auch: Biografisches Lexikon der Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848-1918Stand: 06.11.2023