Josef Gritschacher
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), CSP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 01.05.1883, St. Peter in Holz
Verst.: 25.05.1963, St. Peter in Holz
Berufliche Tätigkeit: Landwirt, Kaufmann und Gastwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Lendorf 1911
- Vizebürgermeister 1919
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 1921-1927
- Mitglied des Bundeswirtschaftsrates 1934-1938
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Spittal an der Drau
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat 1952
- später Übernahme des Betriebes
- Nach der Lehre Eintritt in den elterlichen Betrieb
Bildungsweg
- Dreijährige kaufmännische Lehre
- acht Klassen Volksschule
Sonstiges
Mehrmalige Haft ab 1938, 1944 KZ Dachau.
Stand: 02.01.1990