Johann Hatzl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIV. GP), SPÖ
23.02.1976-14.02.1979
Kurzbiografie
Geb.: 07.09.1942, Wien
Verst.: 10.04.2011, Wien
Berufliche Tätigkeit: 1. Landtagspräsident
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Österreich-Konvents 30.6.2003-31.1.2005
- Bezirksrat von Wien/Simmering 1969-1973
- Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates 1973-1976 sowie 1996
- Amtsführender Stadtrat von Wien 1979-1996
- Klubvorsitzender der SPÖ-Rathausfraktion 1996-2001
- 1. Präsident des Wiener Landtags 2001
- Stellvertretender Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Wien/Simmering 1967-1975
- Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Wien/Simmering 1975
- Stellvertretender Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien 1988
- Vorsitzender der Volkshilfe Wien 2003
Beruflicher Werdegang
- Parteiangestellter 1972-1975
- Landessekretär für Wien und Niederösterreich des Österreichischen Jugendherbergsverbandes 1965-1972
- bei Simmering-Graz-Pauker, Wien als Betriebsschlosser und Waggonbaukontrollor 1959-1965
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Schlosser) 1956-1959
- Pflichtschulen 1948-1956
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 21.04.2011