Hans Gumplmayer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VI. GP), SPÖ
20.06.1951-18.03.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), SPÖ
19.12.1945-08.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 18.12.1884, Mariazell
Verst.: 27.12.1969, Wien
Berufliche Tätigkeit: Sekretär des Wiener Fürsorge- und Wohlfahrtsvereins "Volkshilfe"
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bezirksvorstandes Wien/Margareten
Beruflicher Werdegang
- Sekretär des Wiener Fürsorge- und Wohlfahrtsvereins "Volkshilfe"
- Buchhalter in einem Tischlereibetrieb 1910-1946
Bildungsweg
- Hochschule für Welthandel 1922-1923
- Spezialkurse an der Staatsgewerbeschule
- Lehre: Tischler 1898-1901
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990