Michael Jutz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 06.11.1859, Nenzing (Vorarlberg)
Verst.: 23.05.1940, Nenzing
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Nenzing
Beruflicher Werdegang
- Bauer
- Ofensetzer
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990