Dr. Anton Maier
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I.-II. GP), CSP
10.11.1920-18.05.1927 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 28.04.1876, Allerheiligen im Mürztal
Verst.: 25.02.1955, St. Radegund bei Graz
Berufliche Tätigkeit: Postrat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von St. Radegund bei Graz 1946-1950
- Obmann der Landesgruppe Steiermark der Gewerkschaft Christlicher Postler
Beruflicher Werdegang
- Postrat
Bildungsweg
- Studium der Rechte
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990