Karl Mantler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.12.1945-05.11.1949 - Staatssekretär im Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung
11.01.1947-08.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 13.01.1890, Wien
Verst.: 03.08.1965, Wien
Berufliche Tätigkeit: Präsident der Wiener Arbeiterkammer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Präsident der Arbeiterkammer Wien 1949-1956
- Präsident des Österreichischen Arbeiterkammertages 1945-1956
Beruflicher Werdegang
- Sekretär der Fleischhauergewerkschaft
- Fleischhauer
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Fleischhauer
- Fortbildungsschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1937-1938 Anhaltelager Wöllersdorf, 1939-1945 KZ Buchenwald.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 17.02.2011