Fritz Marsch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XVII. GP), SPÖ
04.11.1971-13.02.1987 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.11.1970-02.11.1971
Kurzbiografie
Geb.: 01.06.1926, Graz
Verst.: 03.10.2009, Wien
Berufliche Tätigkeit: Zentralsekretär der SPÖ
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1964-1970
- Obmann des Verbandes Sozialistischer Studenten 1947-1949
- Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses 1979-1987
- Obmannstellvertreter des Klubs Sozialistischer Abgeordneter und Bundesräte 1982-1987
- Mitglied des ORF-Aufsichtsrates 1970-1974
- Präsident der "Österreichisch-Ungarischen Vereinigung" (ehrenamtlich) 1986-1990
- ehrenamtlicher Präsident des "Vereines für Geschichte der Arbeiterbewegung" 1989
Beruflicher Werdegang
- Professor 1993
- Zentralsekretär der SPÖ 1970-1987
- Landesparteisekretär der SPÖ Niederösterreich 1960-1970
- Österreichischer Bundesjugendring - Mitglied des Präsidiums und Erster Sekretär 1953-1959
- Landesjugendreferat Wien 1951-1953
- Arbeiterkammer Wien - Volkswirtschaftliche Abteilung - Außenhandelsreferat 1948-1950
- Mitarbeit im elterlichen Betrieb 1945-1946
Bildungsweg
- Hochschule für Welthandel in Wien (1. Staatsprüfung)
- Matura an der Staatlichen Handelsakademie Graz 1945-1946
- Realgymnasium Graz (Matura) 1936-1944
- Volksschule Rottenmann 1932-1936
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark
Sonstiges
Während des Zweiten Weltkrieges ein Jahr Militärdienst.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 08.10.2009