Heinrich Ott
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
08.11.1949-16.11.1952 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), ÖVP
19.12.1945-08.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 23.06.1893, Graz
Verst.: 07.11.1975, Wien
Berufliche Tätigkeit: Elektrotechniker
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Wiener Neustadt 1934-1938
- Gewerberat und Rat der Kaufmannschaft von Niederösterreich
Beruflicher Werdegang
- Alleininhaber des Betriebes 1929
- geschäftsführender Gesellschafter des Elektrotechnischen Installationsbüros G.m.b.H. in Wiener Neustadt 1919
- Kaufmännischer Beamter bei den Siemens Schuckert-Werken in Wien
Bildungsweg
- Fachkurse für Elektrotechnik
- Gymnasium in Innsbruck und Graz
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990