Eduard Pumpernig
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
12.11.1974-30.06.1985 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1985-30.06.1985
Kurzbiografie
Geb.: 09.03.1920, Scheifling (Steiermark)
Verst.: 07.04.1992, Graz
Berufliche Tätigkeit: Landesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksvorsteher-Stellvertreter des 6. Grazer Stadtbezirkes 1959
- Mitglied des Gemeinderates von Graz 1963
- Gründungsmitglied der ÖVP Steiermark 1945
- Generalsekretär des Bundes der Älteren Generation Europas (EURAG)
Beruflicher Werdegang
- Landesbeamter 1946
Bildungsweg
- Humanistisches Gymnasium in Graz und St. Pölten
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1943-1945 Haft, 1944 vom Volksgerichtshof zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.04.1992