Dr. Karl Urban
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Prov. Nationalversammlung, DnP
21.10.1918-16.02.1919 - Staatssekretär im Staatsamt für Gewerbe, Industrie und Handel
30.10.1918-15.03.1919
Kurzbiografie
Geb.: 01.09.1855, Prag
Verst.: 24.10.1940, Prag
Berufliche Tätigkeit: Industrieller
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Böhmischen Landtag
- Reichsratsabgeordneter 1900
- Minister für Handel 1916-1918
Beruflicher Werdegang
- Präsident der Aktienbrauerei in Pilsen
Bildungsweg
- Universität
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 20.08.2014